وسيم عفيفي
في عام 1928 ، وجه البرلمان المصري طلبا للحكومة المصرية بضرورة إنشاء سلاح طيران لمصر ، فأعلنت وزارة الحربية “الدفاع الآن” عن حاجتها لقيام متطوعين مصريين لسلاح الطيران ، ووقتها تقدم 200 ضابط مصري ، خضعوا لاختبارات طبية دقيقة وشديدة ولم ينجح من الـ 200 سوى ثلاثة هم عبد المنعم ميجاويتي، أحمد عبد الرازق، وفؤاد عبد الحميد حجاج.
تم إرسال الثلاثة للتعلم في مدرسة الطيران الملكية البريطانية والمقامة وقتها في أبو صوير قرب قناة السويس وذلك لتدريبهم على الطيران ، وعقب التخرج توجهوا إلى بريطانيا للتدريب المتخصص.
وفي الثلاثين من نوفمبر قرر الملك فؤاد الأول إنشاء سلاح الجو المصري تحت اسم “القوات الجوية للجيش المصري” ، ووقتها قامت شركة دي هافلاند البريطانية في 30 سبتمبر بعقد توريد 10 طائرات دي إتش – 60 تايجر موث.
في 23 مايو 1932 أقلعت 5 طائرات تايجر موث مصرية من أصل عشرة من قاعدة هاتفيلد الجوية شمال لندن ، حلق الطيارون المصريون الثلاثة، واثنان بريطانيان بالطائرات وهبطوا في قاعدة ألماظة الجوية شمال شرق القاهرة في يوم 2 يونيو وسط احتفال شعبي كبير بحضور الملك وكانت تلك هي بداية سلاح الجو المصري الذي كان يُشكل جزءًا غير مستقل من الجيش المصري .
في عصر الملكية - فيكتور هيربيرت تايت ، من عام 1932 م إلى عام 1936 م
- علي إسلام باشا ، من 6 يوليو 1939 م إلى 20 أغسطس 1939 م
- حسان محمد عبد الوهاب باشا ، من 20 أغسطس 1939م إلى 21 أكتوبر 1940م
- علي موافي باشا ، من 21 أكتوبر 1940 م إلى 4 أكتوبر 1942 م
- حسن حسني طاهر باشا ، من 4 أكتوبر 1942 م إلى 4 نوفمبر 1944 م
- محمد متولي باشا ، من 8 نوفمبر 1944 م إلى 11 مارس 1947 م
- محمد شعراوي بك ، من 11 مارس 1947 م إلى 23 يوليو 1952 م
في عصر الجمهورية
- حسن محمود ، من 30 يوليو 1952 م إلى 22 يونيو 1953 م
- محمد صدقي محمود ، من 23 يونيو 1953 إلى 11 يونيو 1967 م
- مدكور أحمد ، من 11 يونيو 1967 م إلى 2 نوفمبر 1967 م
- محمد عبد الحميد حلمي ، من 2 نوفمبر 1967 م إلى 2 أغسطس 1968 م
- محمد عبد الحميد حلمي ، من 2 أغسطس 1968 م إلى 22 يونيو 1969 م
- علي مصطفى بغدادي ، من 22 يونيو 1969م إلى 23 أبريل 1972 م
- محمد حسني مبارك ، من 23 أبريل 1972م إلى 16 أبريل 1975 م
- محمود شاكر ، من 16 أبريل 1975م إلى 6 أبريل 1980 م
- محمود شبانة ، من 6 أبريل 1980 م إلى 15 أبريل 1982 م
- محمد عبد الحميد ، من 14 أبريل 1982 م إلى 16 أبريل 1987 م
- أحمد عبد الرحمن نصر ، من 7 أبريل 1990 م إلى 7 أبريل 1996 م
- أحمد شفيق ، من 7 أبريل 1996 م إلى 1 مارس 2002 م
- مجدي جلال شعراوي ، من 1 مارس 2002 م إلى 20 مارس 2008 م
- رضا محمود حافظ محمد ، من 20 مارس 2008 م إلى 14 أغسطس 2012 م
- يونس السيد حامد المصري ، من 14 أغسطس 2012 م إلى الآن